za 2023 rok
Piotr Wilczak - Wójt Gminy Mniów
Michał Milcarz - Zastępca Wójta Gminy Mniów
Rada Gminy Mniów:
Sławomir Gaweł – Przewodniczący Rady Gminy
Pracownicy Urzędu Gminy Mniów
Basiak Dorota - Skarbnik Gminy
Dudek Marcin - Sekretarz Gminy
Michał Kwaskowicz - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Kozieł Aneta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Budownictwa
Olejarz Kamil - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Budownictwa
Kierownicy jednostek podległych
Chwalińska Ewa - Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
Dąbrowska Małgorzata – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie
Kowalski Tomasz - Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mniowie
Krasowska Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowicach
Radosław Gonciarz - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
Skowron Irena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
Ślusarczyk Anna – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach
Tomaszewska Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mniowie
Krzepecka Anna - Kierownik Samorządowego Klubu Dziecięcego "Tęczowa Kraina"
Inne
Pasierbek Agnieszka - starszy pracownik socjalny, zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
W związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji:
Michał Kwaskowicz - (w związku z powołaniem na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mniowie z dniem 02.01.2023 r.)
Katarzyna Kosmal - ( w związku z odwołaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta z dnia 10.02.2023 r.)
Anna Ślusarczyk - (w związku zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły na dzień: 31.08.2023 r)
Anna Ślusarczyk - (w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Szkoły od dnia 01.09.2023 r.)
Justyna Szyszka-Snitko - (w związku z uchyleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z dnia 13.11.2023 r.)
Krzysztof Krasowski - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 28.12.2023 r.)
Radosław Gonciarz - (w związku z powołaniem na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie z dniem 29.12.2023 r.)